Hanes ariannol TARPORLEY C E PRIMARY SCHOOL PARENTS AND TEACHERS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1022925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (117 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £28.06k £48.70k £10.53k £16.24k £21.53k
Cyfanswm gwariant £35.60k £59.10k £13.38k £4.84k £12.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A