Hanes ariannol REDBRIDGE COMMUNITY PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1022943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £157.00k £154.51k £153.79k £164.84k £225.22k
Cyfanswm gwariant £151.50k £134.09k £160.04k £166.89k £191.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £145.20k £135.55k N/A £132.85k £187.44k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.74k £14.49k