Hanes ariannol BUMBLES PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1023386
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £12.30k £19.14k £22.47k £13.05k £19.83k
Cyfanswm gwariant £10.80k £12.78k £20.36k £15.42k £17.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £7.92k £15.73k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0