Hanes ariannol BLEDLOW PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1023558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60.45k £69.75k £70.01k £50.88k £61.59k
Cyfanswm gwariant £58.18k £61.63k £65.45k £59.24k £66.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £44.67k