Hanes ariannol REACT - STEVENAGE AND NORTH HERTFORDSHIRE ORGANISATION OF DISABLED PEOPLE

Rhif yr elusen: 1023732
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £31.31k £38.98k £41.44k £55.60k £34.45k
Cyfanswm gwariant £41.56k £37.57k £44.34k £38.37k £48.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A