Hanes ariannol KIRKBY MALLORY PRE-SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1024426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.02k £45.01k £29.06k £40.45k £48.03k
Cyfanswm gwariant £51.06k £49.94k £49.56k £38.62k £36.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £25.84k £40.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £24.86k N/A N/A