Hanes ariannol PLANET 21

Rhif yr elusen: 1024846
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £31.23k £6.18k £3.36k £1.70k £1.38k
Cyfanswm gwariant £22.86k £11.78k £11.61k £4.20k £5.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A