Ymddiriedolwyr BURPHAM EVENING WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1025132

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Rosine Beattie | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Wendy Wickwar | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Ann West | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Stephanie Goodall | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Glenda June Mogg | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Margaret Hyland | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Valerie Brownjohn | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
HEATHER HARKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.