Hanes ariannol HORSE AID CARE KNOWLEDGE

Rhif yr elusen: 1025157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.00k £24.61k £32.67k £59.64k £46.11k
Cyfanswm gwariant £75.09k £35.87k £33.31k £60.16k £33.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A