Hanes ariannol BRIGHTLINGSEA PLAYCENTRE

Rhif yr elusen: 1026524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £162.96k £154.93k £133.01k £118.73k £124.64k
Cyfanswm gwariant £155.19k £144.19k £138.77k £136.08k £107.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A