Hanes ariannol JACK AND JILL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1026771
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (227 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £107.11k £83.19k £78.69k £87.77k £103.98k
Cyfanswm gwariant £93.98k £106.70k £93.07k £93.09k £88.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1 £71.02k £66.23k £65.64k £87.44k