Ymddiriedolwyr PLAXTOL SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1026804

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cassandra Money | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Katie Harris | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Lucy Evans | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Edward Kenneth Graham | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Caroline Ward | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Shorter | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Rust | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Merran Hilton | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Jenny Ann Johnson | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.