Hanes ariannol HOOK VILLAGE NURSERY

Rhif yr elusen: 1027011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.07k £93.67k £91.98k £118.03k £136.39k
Cyfanswm gwariant £96.90k £89.50k £102.62k £116.67k £135.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £77.11k £73.91k £55.53k £77.96k £101.54k