Hanes ariannol ST ALBANS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1027275
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014
Cyfanswm Incwm Gros £104.44k £127.62k £139.09k £145.60k £132.06k
Cyfanswm gwariant £104.47k £130.69k £129.32k £127.11k £153.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A