Hanes ariannol BRAMBLE HEDGE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1027535
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £41.79k £88.25k £94.38k £72.81k £39.47k
Cyfanswm gwariant £61.86k £56.05k £82.80k £78.66k £66.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.29k £20.13k £5.53k £29.63k