Hanes ariannol ROSEHILL SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1027545
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.61k £646 £5.60k £4.24k £6.68k
Cyfanswm gwariant £3.34k £5.78k £5.13k £2.46k £4.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A