Hanes ariannol MESSIANIC (CHRISTIAN) EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1027967
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £1.72k £2.78k £2.70k £1.92k £10.05k
Cyfanswm gwariant £1.75k £1.85k £2.19k £3.06k £10.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A