Hanes ariannol LOXWOOD PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1028253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.67k | £67.59k | £69.31k | £76.67k | £67.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.83k | £65.64k | £66.30k | £76.91k | £74.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £56.88k | £40.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.73k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.