Hanes ariannol MARGARET MCMILLAN CHILDREN'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1028269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £399.46k £359.61k £381.73k £450.88k £477.94k
Cyfanswm gwariant £381.75k £350.81k £408.03k £419.00k £492.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.69k N/A N/A