Hanes ariannol CHESIL BANK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1028303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.54k £30.81k £31.56k £36.06k £46.59k
Cyfanswm gwariant £29.30k £33.69k £34.71k £42.71k £43.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £23.99k £23.56k £22.85k £28.90k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.50k £2.67k N/A N/A £4.70k