Ymddiriedolwyr LADYBIRD WOMENS CLUB

Rhif yr elusen: 1028365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sue Baxter Cadeirydd
Dim ar gofnod
Linda Comerford Ymddiriedolwr 09 October 2023
Dim ar gofnod
Pearl Bowler Ymddiriedolwr 09 October 2023
Dim ar gofnod
Sheila Westwood Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
Carol Hall Ymddiriedolwr 10 June 2019
Dim ar gofnod
Anne Tavener Ymddiriedolwr 10 June 2019
Dim ar gofnod
Pat Davis Ymddiriedolwr 11 June 2017
Dim ar gofnod
Judith Wilford Ymddiriedolwr 13 June 2016
Dim ar gofnod
Pat Harper Ymddiriedolwr 08 June 2015
Dim ar gofnod
Julie Steer Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Glenys Welstead Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod