Hanes ariannol SAFFRON WALDEN ORCHESTRAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 1028429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.67k £2.47k £35.57k £38.98k £40.89k
Cyfanswm gwariant £12.21k £837 £28.04k £33.77k £30.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A