Hanes ariannol ROMAN BUILDING TRUST

Rhif yr elusen: 1028436
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/07/2007 12/07/2008 12/07/2009 12/07/2010 12/07/2011
Cyfanswm Incwm Gros £169 £0 £134 £6 £6
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A