Hanes ariannol INNER WHEEL CLUB OF PORTHCAWL BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1028708
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2018 | 30/07/2019 | 30/07/2020 | 30/07/2021 | 30/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £581 | £968 | £2.58k | £320 | £375 | |
|
Cyfanswm gwariant | £700 | £805 | £2.60k | £350 | £350 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.