Hanes ariannol JOHN MITCHELL MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1028714
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/07/2014 30/07/2015
Cyfanswm Incwm Gros £853 £1.02k £1 £710 £0
Cyfanswm gwariant £125 £2.08k £0 £20.00k £13.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A