Hanes ariannol JACK AND JILL PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1028854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £81.64k £82.33k £94.22k £101.94k £103.00k
Cyfanswm gwariant £86.65k £84.41k £82.09k £97.12k £100.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £69.14k £77.71k £70.69k £79.75k N/A