Hanes ariannol HUMPTY DUMPTY PRE-SCHOOL (CALNE)

Rhif yr elusen: 1029604
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2010 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014
Cyfanswm Incwm Gros £132.22k £139.52k £155.24k £121.45k £134.53k
Cyfanswm gwariant £131.94k £132.90k £154.99k £127.00k £126.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A