Ymddiriedolwyr BOLSTERSTONE VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1029634

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Shelley Webster-Sherratt | Ymddiriedolwr | 06 January 2025 |
|
|
||||
Faye Benita Chapman | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Sally Rance | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||
Kathryn Proost | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
Carol Webster | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
||||
PATRICK MURPHY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIAN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN VICTOR LAMING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.