Hanes ariannol NORTHANTS AMATEUR ASTRONOMERS

Rhif yr elusen: 1029891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 27/02/2020 27/02/2021 27/02/2022 27/02/2023 27/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.34k £253 £777 £935 £1.57k
Cyfanswm gwariant £1.27k £86 £696 £1.02k £1.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A