Hanes ariannol ASH WOMENS INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1030094
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2006 31/03/2007 30/09/2008
Cyfanswm Incwm Gros £2.24k £2.67k £2.79k £3.32k £4.01k
Cyfanswm gwariant £2.45k £2.59k £2.79k £3.15k £3.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A