Hanes ariannol INNER WHEEL CLUB OF WORTHING STEYNE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1030226
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017
Cyfanswm Incwm Gros £2.07k £1.86k £1.86k £1.49k £1.87k
Cyfanswm gwariant £2.52k £1.90k £1.96k £1.44k £2.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A