Hanes ariannol BROOK GREEN EARLY YEARS

Rhif yr elusen: 1030342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (134 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £220.84k £191.94k £195.31k £215.34k £190.87k
Cyfanswm gwariant £196.19k £185.65k £195.11k £206.86k £219.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.33k N/A N/A N/A