Hanes ariannol PELYNT PRE SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1030591
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £48.03k £45.68k £49.53k £44.03k £29.79k
Cyfanswm gwariant £45.04k £47.85k £53.00k £41.86k £26.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £39.85k £34.70k £22.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.15k £0 £400