Hanes ariannol ACORN UNDER FIVES (BIRSTALL)

Rhif yr elusen: 1030959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £127.67k £107.33k £97.12k £148.39k £107.63k
Cyfanswm gwariant £114.08k £78.46k £109.20k £109.45k £108.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £93.52k £86.47k £65.05k £118.97k £63.76k