Hanes ariannol ROSLISTON UNDER FIVES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1031057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (251 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.68k | £62.41k | £54.42k | £52.00k | £52.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.55k | £61.03k | £49.47k | £58.44k | £51.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £43.60k | £39.26k | £34.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.