Hanes ariannol REETH AND DISTRICT YOUNG FARMERS'CLUB
Rhif yr elusen: 1031376
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/03/2018 | 06/03/2019 | 06/03/2020 | 06/03/2021 | 06/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.39k | £12.22k | £4.67k | £1.18k | £11.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.97k | £13.43k | £3.48k | £2.21k | £10.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.