Hanes ariannol ANIMAL RESCUE OLDHAM

Rhif yr elusen: 1031515
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £81.33k £16.43k £12.52k £23.82k £23.58k
Cyfanswm gwariant £56.42k £58.60k £54.25k £22.65k £23.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0