Hanes ariannol JUMPING BEANS PRE-SCHOOL PORTLAND

Rhif yr elusen: 1031522
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 112 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £115.65k £120.59k £87.18k £80.91k £95.09k
Cyfanswm gwariant £105.18k £100.85k £90.66k £104.05k £81.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £66.18k £85.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.50k