Hanes ariannol PORTFIELD BEARS PARENT AND TODDLER GROUP

Rhif yr elusen: 1031634
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £1.35k £2.29k £2.29k £2.59k £2.28k
Cyfanswm gwariant £1.33k £2.03k £2.60k £2.69k £2.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A