ymddiriedolwyr WOODLANDS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1031863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Pugh | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
nicola healy | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Fiona Jenkins | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Lisa Shaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Lisa Carter | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Lauren Thain | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.