Hanes ariannol PENRHYN PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1032265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £360.40k £313.46k £275.85k £282.52k £379.44k
Cyfanswm gwariant £368.48k £313.79k £314.48k £325.51k £363.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £282.52k £379.44k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £187.93k £124.39k N/A N/A