Hanes ariannol GORRAN PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1032416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.69k £89.67k £93.84k £96.31k £108.43k
Cyfanswm gwariant £71.21k £80.51k £95.49k £90.62k £93.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £51.09k £46.02k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £57.77k N/A £75.59k