Hanes ariannol NEWDIGATE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1033332
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £91.42k £102.69k £112.58k £60.08k £0
Cyfanswm gwariant £82.32k £79.19k £109.90k £118.43k £24.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £65.35k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.17k £2.73k N/A N/A N/A