Hanes ariannol INNER WHEEL CLUB OF HUCKNALL BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 1033406
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £2.26k £1.81k £1.91k £570 £1.43k
Cyfanswm gwariant £2.13k £1.83k £1.82k £720 £1.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A