Hanes ariannol GLANFORD AND LINDSEY LIONS CLUB CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1034183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.62k £12.54k £14.73k £13.13k £99.20k
Cyfanswm gwariant £15.76k £17.14k £17.04k £11.96k £96.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A