Hanes ariannol THURLTON AND DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1034422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.31k £207 £2.11k £1.57k £2.02k
Cyfanswm gwariant £2.24k £193 £2.00k £1.64k £2.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A