Hanes ariannol THE NORTHGATE END CHAPEL CONGREGATION

Rhif yr elusen: 1034924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.76k £2.39k £2.64k £2.96k £3.05k
Cyfanswm gwariant £20.38k £2.37k £1.50k £1.19k £2.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A