Hanes ariannol CHARLTON PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1034974
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £86.92k £106.78k £131.58k £154.00k £165.00k
Cyfanswm gwariant £80.78k £97.74k £118.76k £141.30k £165.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.81k N/A N/A £86.25k £79.00k