Hanes ariannol TY'R MORWYDD ENVIRONMENTAL STUDY CENTRE

Rhif yr elusen: 1036170
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011
Cyfanswm Incwm Gros £331.62k £397.71k £378.42k £338.57k £347.47k
Cyfanswm gwariant £369.49k £390.77k £367.94k £341.79k £347.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A