Hanes ariannol FRIENDS OF SPRINGMEAD SURGERY

Rhif yr elusen: 1036174
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £1.62k £619 £78 £0 £0
Cyfanswm gwariant £1.48k £2.31k £681 £1.25k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A